渭南市党政主官擢升情况分析.docx
《渭南市党政主官擢升情况分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《渭南市党政主官擢升情况分析.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
渭南市党政主官擢升情况分析
渭南市党政主官擢升情况分析
渭南市党政主官擢升情况分析
1949年3月,陕甘宁边区政府于合阳县设大荔分区。
同时设立渭华分区。
1949年5月,大荔分区驻大荔县城,渭华分区更名为渭南分区,驻渭南县城。
1950年5月,陕西省人民政府将大荔分区并入渭南分区。
1951年4月,渭南分区改称渭南区。
1955年7月,渭南区专员公署改称渭南专员公署。
1956年10月,中共中央、国务院批准,渭南专区撤销。
1961年8月,渭南专员公署复设
1968年9月,渭南专署改为渭南专区,1969年10月,再改为渭南地区。
1994年12月17日,撤销渭南地区,设立地级渭南市。
20年来历任7任市委书记;
7任市长除现任市委书记徐新荣,市长奚正平外,哪些党政主官擢升了?
市委书记
1人擢升正省职3人擢升副省职
2011.01-2013.02庄长兴
咸阳市委副书记,市人民政府市长、党组书记;渭南市委书记。
陕西省人民政府副省长2008.02-2011.01梁凤民
陕西省农业厅厅长、党组书记;中共渭南市委书记、政协陕西省委员会副主席2002.07-2008.02刘新文
陕西省委副秘书长(正厅级)兼省政府防范和处理邪教问题办公室主任
陕西省渭南市委书记;陕西省政协副主席、党组成员。
党组副书记2000.04-2002.07马中平
陕西省渭南市委副书记、市长;
陕西省渭南市委书记、市人大常委会主任;
陕西省委常委、宣传部部长,陕西省政协主席1997.07--王志伟陕西省渭南市委副书记、市长;
陕西省渭南市委书记陕西省人大常委会农业和农村工作委员会副主任
1988.8—1996.02
李天文渭南地委书记
渭南市委书记省人大常委会副主任
市长1人擢升正省职
2人擢升副省职2008.02-2013.02徐新荣
咸阳市委副书记中共渭南市委副书记、市人民政府代市长、市长、党组书记兼任渭南市华山景区管理委员会主任、卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会主任渭南市委书记2003.01-
2008.02曹莉莉(女)陕西省妇联主席;中共渭南市委副书记、市长、市政府党组书记;
陕西省民政厅厅长、党组书记,省老龄委办公室主任。
陕西省人大财经委主任委员2001.01-2003.01王东峰
陕西省工商行政管理局局长、党组书记;陕西省渭南市委副书记、代市长;市长;
陕西省铜川市委书记;国家工商行政管理总局党组成员、副局长。
天津市委副书记2000.04-2001.01郭永平
陕西省电力建设投资开发公司(省投资集团公司)副董事长、总经理、党组书记;
渭南市委副书记、代市长、市长;中共榆林市委书记陕西省委常委、榆林市委书记;
陕西省委常委,省总工会主席、党组书记;陕西省委常委、省委教育工委书记,省总工会主席、党组书记;
陕西省委常委、省纪委书记、省委教育工委书记,省总工会主席、党组书记;陕西省委常委、省纪委书记1997.07-
2000.04马中平
陕西省经委企业处处长;陕西省渭南地委委员、行署副专员;
陕西省渭南市委常委、副市长;陕西省渭南市委副书记、副市长、代市长;
市长;陕西省渭南市委书记、市人大常委会主任;
陕西省委常委、宣传部部长,陕西省政协主席1994.-
1997.07王志伟
陕西省渭南市委副书记、市长;陕西省渭南市委书记
陕西省人大常委会农业和农村工作委员会副主任
渭南地委书记(第一书记)更迭表(1949年5月——1990年12月)┏━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━┓
┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃白清江┃陕西清涧┃1949.5—1952.8┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃刘邦显┃陕西临潼┃1952.12—1956.10┃
┃┃┃1962.7—1964.3┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃席槐┃山西汾阳┃1961.8—1962.7┃
┃┃┃1964.7—1967.1┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃王明春┃陕西商县┃1971.4—1974.12┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃李登瀛┃陕西神木┃1974.12—1977.4┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃杜鲁公┃陕西米脂┃1977.4—1981.12┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃刘平西┃山西五台┃1981.12—1983.8┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃张济伦┃陕西合阳┃1983.8—1988.8┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━┫
┃李天文┃河南南阳┃1988.8—┃
┗━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━┛中共渭南地委副书记更迭表(1949年12月——1990年12月)┏━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃刘邦显┃陕西临潼┃1949.12—1952.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃梁介宾┃陕西延川┃1953.9—1955.2┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃1954.8—1956.10┃
┃白兴武┃陕西黄陵┃┃
┃┃┃1961.10—1967.1┃
┃┃┃1972.8—1975.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃吴沙浪┃陕西韩城┃1961.8—1962.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃席槐┃山西汾阳┃1962.7—1964.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃亢思逊┃陕西韩城┃1961.8—1962.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃杨复兴┃陕西延川┃1961.8—1962.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃师道铎┃陕西子洲┃1961.8—1962.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃刘治平┃陕西延川┃1961.8—1962.11┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃师谦┃陕西长安┃1962.11—1967.1┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃张逸之┃河北省┃1966.8—1967.1┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃杨存富┃陕西子长┃1971.4—1981.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃赵连城┃黑龙江富锦┃1971.4—1972.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃冯光辉┃陕西延川┃1971.4—1983.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃陈捷三┃河北安新┃1971.4—1972.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃马润云┃陕西米脂┃1973.8—1977.11┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃杜鲁公┃陕西米脂┃1974.12—1977.4┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃孙福林┃湖北新州┃1974.12—1978.1┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃孙执中┃山东黄县┃1974.12—1975.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃范云轩┃陕西韩城┃1977.3—1982.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃李海亭┃陕西临潼┃1977.11—1977.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃黎以宁┃贵州省┃1977.11—1979.6┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃白云峰┃陕西韩城┃1980.4—1983.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃董继昌┃陕西韩城┃1980.12—1983.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃陈兴亮┃山西临县┃1981.12—1982.7┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃王中林┃河北肃宁┃1982.11—1985.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃沈树森┃陕西富平┃1982.11—1983.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃刘陶生┃陕西延长┃1983.8—1985.9┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃王发荣┃陕西华阴┃1983.8—1986.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃王双锡┃陕西大荔┃1984.11—1988.8┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃石学友┃陕西丹凤┃1985.1—1988.12┃
┣━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃李希渊┃陕西华阴┃1985.5—┃
┗━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛注:
副书记含第二书记、书记处书记。
续表1┏━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃智敏┃陕西大荔┃1985.9—┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃李天文┃河南南阳┃1987.2—1988.8┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃郝景帆┃陕西临潼┃1988.8—┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃孙安华┃安徽长丰┃1990.1—┃
┣━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃王志伟┃陕西扶风┃1990.12—┃
┗━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━┛渭南地区专员(主任)更迭表┏━━━━━━━┳━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┓
┃机构名称┃职务┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃大荔分区┃专员┃王恩惠┃陕西神木┃1949.3┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃大荔分区┃专员┃刘文蔚┃陕西神木┃1949.10┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南分区┃专员┃谢怀德┃陕西靖边┃1949.5┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南分区┃专员┃张俊贤┃陕西佳县┃1949.10┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南区专署┃专员┃张俊贤┃陕西佳县┃1950.5┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南专署┃专员┃雷振东┃陕西澄城┃1952.12┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南专署┃专员┃吴沙浪┃陕西韩城┃1961.9┃
┣━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┫
┃渭南专署┃专员┃陈平┃陕西华县┃1964.5┃
┗━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┛续表┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃机构名称┃职务┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃┃主任┃┃┃┃
┃渭南专区革委会┃┃徐元彬┃┃1968.9┃
┃┃(军代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南地区革委会┃主任┃王明春┃陕西商县┃1969.10┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南地区革委会┃主任┃李登瀛┃陕西神木┃1974.12┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南地区革委会┃主任┃杜鲁公┃陕西米脂┃1977.4┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南行署┃专员┃范云轩┃陕西韩城┃1978.6┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南行署┃专员┃董继昌┃陕西韩城┃1982.8┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南行署┃专员┃王双锡┃陕西大荔┃1983.8┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃渭南行署┃专员┃郝景帆┃陕西临潼┃1988.9┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛建国后渭南地区副专员(副主任)更迭表┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃机构名称┃职务┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃大荔分区┃副专员┃苏史青┃陕西韩城┃1949.10—1950.4┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南分区┃副专员┃管建勋┃陕西合阳┃1950.5—1951.5┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南区专署┃副专员┃吴沙浪┃陕西韩城┃1951.8—1953.3┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃黄凯┃陕西清涧┃1953.5—1956.10┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃陈平┃陕西华县┃1962.7—1964.5┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃孙定一┃陕西丹凤┃1962.7—1968.9┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃冯光辉┃陕西延川┃1961.8—1968.9┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃刘治平┃陕西延川┃1961.8—1964.2┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南专署┃副专员┃薛维元┃陕西子长┃1964.3—1968.9┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃张新胜┃安徽六安┃1968.9—1972.5┃
┃┃(军代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃陈捷三┃河北安新┃1968.9—1972.7┃
┃┃(军代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃张逸之┃河北┃1968.9—1969.10┃
┃┃(军代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃赵连城┃黑龙江富锦┃1968.9—1972.7┃
┃┃(军代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃冯光辉┃陕西延川┃1968.9—1978.6┃
┃┃(干部代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃师谦┃陕西长安┃1968.9—1978.6┃
┃┃(干部代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃刘述贤┃陕西渭南┃1968.9—1978.6┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃李来喜┃陕西西安┃1968.9—1974.11┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃王长安┃安徽宿县┃1968.9—1978.6┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛续表┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃机构名称┃职务┃姓名┃籍贯┃任职时间┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃王芳茹┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃┃陕西米脂┃1968.9—1978.6┃
┃┃(群众代表)┃(女)┃┃┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃许反修┃陕西渭南┃1968.9—1977.11┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃王祖武┃陕西合阳┃1968.9—1970.1┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃┃副主任┃┃┃┃
┃渭南专区革命委员会┃┃党自新┃陕西韩城┃1968.9—1977.11┃
┃┃(群众代表)┃┃┃┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃靳旺┃四川┃1969.11—1974.11┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃杨存富┃陕西子长┃1971.2—1987.8┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃马润云┃陕西米脂┃1971.10—1978.8┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃白兴武┃陕西黄陵┃1972.9—1975.7┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃孙执中┃山东黄县┃1972.11—1975.12┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃田志杰┃陕西富平┃1973.8—1978.1┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃杜鲁公┃陕西米脂┃1974.12—1977.4┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃孙福林┃湖北新州┃1975.1—1978.1┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃范云轩┃陕西韩城┃1976.1—1978.6┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃田恩祥┃陕西宜君┃1977.12—1978.6┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃李海亭┃临潼县┃1977.11—1978.4┃
┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃渭南地区革命委员会┃副主任┃黎以宁┃┃1977.11—1978.4┃
┣━━━━━