国民革命军第17军.docx
《国民革命军第17军.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国民革命军第17军.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国民革命军第17军
国民革命军第17军
(一)、曹万顺所部
1926年10月,北洋军福建第3师李凤翔所部通电投向北伐军,被改编为国民革命军第17军,序列如下:
第17军,军长曹万顺,党代表孙祥夫,副军长杜起云,参谋长熊守一
第1师,师长曹万顺(原第3师第5旅)
第2师,师长杜起云(原第3师第6旅)
第4团,团长曾仲篪
第5团,团长马轶
第6团,团长殷本义
该军编成后,参加松口之战。
12月,收编周荫人部第12师第23旅为该军第3师,师长王成芳,副师长赵汉章,原23旅旅长李生春为副军长。
1927年1月,第3师编入东路军第4纵队。
2月,因该师军纪废弛、阴谋叛乱,部队被缴械遣散。
4月,17军进占镇、扬。
5月,渡江进军日照。
7月回师江南,同时收编陈以燊部,仍编为第3师,以李德铭为师长。
9月,该军隶属第1路军参加讨伐孙传芳的战斗。
11月,杜起云升任副军长,以邓振铨接任师长兼军参谋长。
1928年3月,杜起云、邓振铨相继辞职,以李明扬接任副军长兼第2师师长、林蔚接任军参谋长。
同时所属之三个师的番号相继改为第53、54、55师。
序列如下:
第17军,军长曹万顺,副军长李明扬,参谋长林蔚
第53师,师长余仲麟,副师长陈择梓,参谋长谭朗星
第54师,师长李明扬,副师长张中立,参谋长赵世经
第55师,师长李德铭
炮兵团,团长杨润身
1928年7月,各部编遣。
第54师缩编为第2师第6旅,第53、55师与总司令部警卫师合编为第11师,师长曹万顺,副师长陈诚。
1929年8月,曹万顺被排挤离职他调,陈诚接任师长,该师成为陈诚军事集团的起家部队。
11师撤台之后于1952年改称第17师,隶属金门防卫总部,1976年又改称第117师,作为陆军动员重装师。
曹万顺之后任第11师师长,陈诚接任后,曹调任新编第1师师长,该师为国民二军岳维峻余部,与曹无历史渊源,后曹率部从武汉开往宜昌时,被张发奎部缴械,所属三旅六团中,第1、2、3团被张部缴械,第4、5团在第5团团长王俊杰的带领下兵变,仅余第6团,后以第1、2、3团余部及第6团编成独立第15旅,旅长唐云山。
新1师部队解体后,曹万顺被免职,1931年6月任军事参议院参议,寓居天津,后事不详。
(二)、周斓所部
1927年6月,以原属第4集团军的湘军3个独立师合编成立第17军,序列如下:
第17军,军长周斓
第1师,师长王锡焘
第2师,师长罗霖
第3师,师长魏镇藩
1928年5月,魏镇藩第3师由李品仙指挥北伐至冀东;第1、2师驻鄂。
同年底,魏镇藩第3师缩编为51师152旅,罗霖第2师缩编为独立第4旅。
1929年3月,王锡焘第1师与友军合编,改番号为新编第8师,17军番号消失。
12月,新8师改称第16师,师长罗藩瀛。
唐生智反蒋时将魏镇藩部扩编为第4路军第4军第2师,唐兵败后该部被缴械收编;罗霖部此后先后扩编为新编第22师、第77师,1949年在福州战役中被最后歼灭;16师于1949年撤台后番号撤销。
周斓卸任后历任第12军军长、湖南省政府参议。
抗战后任南京卫戍司令部参谋长、湖南省政府总参议、省民政厅长、湘南行署主任,解放后任湖南省政府参事室参事,1952年病逝。
(三)、刘珍年所部
1930年5月,以山东地方部队第21师(原直鲁联军一部,后编为暂1军、新3师、21师)扩编为第17军,隶属第1军团,参加中原大战蒋介石一方对反蒋军作战。
成军时序列如下:
第17军,军长刘珍年
第21师,师长刘珍年,副师长梁立柱,参谋长韩洞
第1旅,旅长赵振起
第2旅,旅长梁立柱
第3旅,旅长张銮基
骑兵团,团长张秉权
炮兵团,团长苏仰贤
该军军长刘珍年常年驻扎胶东,有“胶东王”之称,中原大战中刘珍年对交战双方所赠军械、弹药、钱款均照收不误,实际上却坐壁上观,招致各方不满。
1931年1月,17军军部奉命撤销,仍称21师。
1932年9月,刘珍年与韩复榘开战,刘21师作战不利,但韩之第3路军亦未能将刘军歼灭,蒋介石、张学良插手鲁战,分别支持刘、韩,形势复杂化。
经协商,21师调闽,韩刘之战结束。
第3旅张銮基部投向中央军,被改编为独立第45旅。
1933年5月,刘珍年被捕,于1935年9月在南昌枪决。
作为刘珍年部17军主干的21师此后逐渐中央化,成为中央嫡系部队,1949年2月在北平和平改编。
该17军另一余脉独立第45旅经历较为曲折,简述如下:
张銮基部改编为独立第45旅后,序列如下:
独立第45旅,旅长张銮基,副旅长王治岐,参谋长贾广文
第733团,团长贺丹桂
第734团,团长赵元泰
第735团,团长徐万金
该旅于1933年调驻福建,参与围剿红军。
抗战爆发后,该旅隶属第8集团军参加淞沪会战。
战后退入杭嘉湖地区,以游击战打击日军,取得不俗战果,是时序列如下:
独立第45旅,旅长张銮基,副旅长贾广文,参谋长董继严
第733团,团长刘表
第734团,团长李永奎
第735团,团长陈耀宗
特务团,团长田岫山
1938年10月,该旅扩编为新编第30师,隶属第10集团军,序列如下:
新编第30师,师长张銮基,参谋长贾广文,
第88团,团长田岫山(该团系由特务团改编,原733团因团长刘表企图率部叛离新30师被编散)
第89团,团长张俊升
第90团,团长赵元泰
1942年张銮基升任第3战区皖南第2游击区副指挥官,贾广文继任师长。
10月,张銮基在浙江天台县被暗杀身亡,新30师取消番号,一部投入新4军,一部投敌。
(四)、高树勋所部
高树勋所部第17军前身为冯玉祥西北军嫡系部队。
1930年10月,中原大战结束,西北军第12师(师长高树勋)、13师(师长董振堂)、14师(师长季振同,原系西北军总部手枪旅)、15师(师长李松昆)、38师(师长周永胜)一旅(旅长曹金声)被国民政府收编,合编为第25师、27师。
1931年6月,以第25、第27师组建第17军,隶属孙连仲第26路军,序列如下:
第17军,军长高树勋
第25师,师长孙连仲,后易李松昆
第73旅,旅长董振堂
第145团
第146团,团长郭通培
第74旅,旅长季振同
第147团,团长黄中岳
第148团,团长刘毓琪,后易曹金声
第75旅,旅长李松昆,后易张芳昭
第149团,团长张恩育
第150团,团长曹明道
第27师,师长高树勋,副师长王恩布
第79旅,旅长池峰城
第157团,团长侯象麟
第158团,团长李锦亭
第80旅,旅长吕如珂
第159团,团长王天顺
第160团,团长杨守道
第81旅,旅长王恩布
第161团
第162团,团长黄樵松
该军的成立目的为分化和削弱原西北军部队,在26路军中制造矛盾。
孙连仲反对成立该军,固该军未设立军部,仅为空番号。
高树勋借故避往南昌,不理军务。
同年12月,25师大部、27师一部在宁都起义投入红军,编为红5军团。
宁都起义后,26路军重新整编,骑兵第4师番号撤销,所属祝常德第2旅改为第74旅,编入25师,张华堂第2旅改编为独立第44旅,直属路军总指挥部。
另以第25师残部整编为第73旅。
是时该路军辖25、27师及独立44旅。
1932年8月,该路军在宜黄被红军击败,军长高树勋弃城而逃,该师溃散,10月国民政府将高树勋明令撤职并通辑在案,第17军番号亦随之撤销。
投入红军的原17军部队在红5军团编成内参加了历次反围剿作战,长征结束后改称红5军编入西路军渡黄河入甘,与马家军连番血战后在高台县全军覆没。
第25师在17军番号撤销后也随之裁撤,部队编入第27师,历经抗战诸役,1949年在太原被全歼。
高树勋被撤职后于1933年5月赴张家口参加抗日同盟军,任骑兵第2挺进军司令、河北省保安处副处长、河北游击总指挥、新编第6师师长、第10军团副军团长、新编第8军军长、第39集团军总司令、第11战区副司令长官,1945年10月率部在邯郸起义,任民主建国军总司令,解放后任河北省副省长、民革中央委员、民革河北省委主任委员、国防委员会委员、全国政协委员、第一至三届全国人大代表,1972年1月在北京病逝。
(五)、徐庭瑶所部
1933年1月,因日寇进逼长城一线,以中央军嫡系部队编成第17军,开赴长城古北口至南天门一线参加对日作战。
该军序列如下:
第17军,军长徐庭瑶
第2师,师长黄杰
第4旅,旅长郑洞国
第6旅,旅长罗奇
第25师,师长关麟征,副师长杜聿明,该师系第4师独立旅扩编而成
第73旅,旅长杜聿明
第75旅,旅长张耀明
17军在长城一线阵地与日军激战70多天,多次击退日军进攻,历经数十战,并组织别动队至敌后不断袭击日军,与日军形成对峙。
第25师师长关麟征负伤,75旅149团团长王润波殉国,官兵伤亡1万余人,毙伤日军7000余人。
5月,长城抗战结束,17军调驻顺义,不久番号撤销。
军长徐庭瑶卸任后历任训练总监部交通兵监、通信兵监、军训部机械兵监兼新编第11军军长、第38集团军总司令、陆军总司令部装甲兵司令,后去台任总统府战略顾问,1974年病逝。
(六)、高桂滋所部
高桂滋所部17军,为陕西地方部队,国民二军余部。
1937年8月编成,在山西与日军周旋血战达六年之久。
抗战后期,部队逐渐被吞并瓦解。
17军主体为84师,该师沿革如下述。
高桂滋早年曾任职于陕军井岳秀部、甘军张兆钾部,后投奔胡景翼的陕军第1师,先后任营长、国民二军独立团团长、补充第10团团长。
1925年因作战有功,升任第3补充旅旅长,该旅成为高桂滋的起家部队。
1926年,国民二军在河南失败后,高旅为米振标毅军所收编,改番号为第5混成旅,驻河北武安,序列如下:
第5混成旅,旅长高桂滋
第1团,团长王守义
第2团,团长邢肇棠
第3团,团长刘天禄