最年轻的县长最年轻市长.docx
《最年轻的县长最年轻市长.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最年轻的县长最年轻市长.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
最年轻的县长最年轻市长
最年轻的县长最年轻市长
篇一:
为周森峰成为最年轻的市长喝彩
为周森峰成为最年轻的市长喝彩
看来这个社会病得不轻!
一个稍稍年轻点儿的清华硕士生当了一个县级市市长怎么就不行呢?
还查户口,抄家底,似美国中情局。
真不可思议。
周森峰是通过正常程序引进的人才吧?
是通过正常的程序考察提拔的吧?
可偏偏有那么一些人故意炒作,分明是别有用心!
不相信中国共产党的组织机构是吧?
不相信人民代表大会制度是吧?
不相信组织是吧?
自私、自利、自由散漫!
!
!
哦,我懂了,周森峰可能影响了某些人的仕途升迁,可能触及了多年以来的官员提拔与运用制度,可能不符合某些人的思维习惯,甚至冒犯了某些集团的利益!
周森峰有错吗?
没有,完全没有!
不是有人查了他的户口吗?
纯正工人阶级+贫苦农民。
不是查了他的社会关系吗?
老婆是凭自己的真才实学考的大学、考的学位、考的职位!
还说什么学术论文造假,这纯属是被逼急了的狗跳墙时发出的一声狂叫。
一个有着真才实学、有着踏实肯干精神、有着锐意进取心的干部就因为年轻一点竟招来这么多舆论甚至恶意,用得着吗?
难道要让那些贪官、昏官,跑的官、买的官继续当道吗?
这个社会是怎么啦?
当前正处于全国上下学习实践科学发展观的重要时期,一个国家一个部门要持续发展,人才引进和运用是非常关键的一环。
我为周森峰成为最年轻的市长喝彩!
我为我党干部提拔与运用制度的进步喝彩!
还好,襄樊市的市委市政府部门特别是组织部门开了个好头,还望你们顶住压力,做出表率,全国有正义感的人民都会支持你们!
篇二:
中国在职70后厅级干部达22人最年轻厅官年仅25岁
中国在职70后厅级干部达22人最年轻厅官年仅25岁
最近,江苏泰州市25岁的孙靓靓拟任团市委副书记的消息,引起广泛关注。
无独有偶,去年,28岁的张辉被任命为共青团山东省委副书记,也引发很大争议。
两人都是20多岁,一个副处,一个副厅,大家特别关注的是他们的年龄。
年轻干部的提拔一直备受关注。
去年,38岁的刘捷出任湖南省商务厅厅长,成为第一位“70后”的省级政府组成部门主管,引来惊叹一片。
据不完全统计,目前全国在职的1970年代出生的正厅级干部有22人:
其中现任团中央领导2人(书记处书记汪鸿雁、少年部部长林青),现任省级政府组成部门领导1人(湖南省商务厅厅长刘捷),现任科研机构领导1人(中科院昆明分院党组书记李磊),现任地方党政领导3人(上海市奉贤区代区长时光辉、贵州黔西南州党委副书记里廖飞、湖南株洲市委副书记兼炎陵县委书记李晖),其余15位都是现职省级团委领导。
“70后”正厅干部有三大特点:
一是女干部较多。
22人中女性干部达8人,占总数的36.4%,远高于女性干部在全部领导干部中的比例。
另有少数民族2人,占总数的9.1%。
二是学历高。
据不完全统计,这22人中有研究生学习经历(含党校)的达21人,占95.5%;
拥有博士学位(含党校博士)有9人,占22人的40.9%。
三是团委干部多。
在这22人中,大部分都担任过省级团委的正副书记,没有这一经历的只有3人。
出身高校和科研机构的也比较多,分别达到5人和3人。
附:
目前知道的70后地厅级干部的简历
李磊,1971年5月生,山东滕州人,清华大学博士后,中国科学院研究员、博士生导师。
历任中国科学院软件研究所副所长、中国电子政务研究中心主任;
2005年1月任云南省省长助理;
2006年7月任云南省省长助理﹑中国科学院昆明分院副院长;
2006年8月任云南省省长助理﹑中国科学院昆明分院党组书记﹑副院长。
中共云南省八届委员会委员。
李继耐之子。
廖飞,苗族,1972年10月生,四川绵阳人,1993年6月加入中国共产党,1993年7月参加工作,浙江大学管理学院工商管理专业毕业,硕士研究生学历,高级工程师。
历任贵航集团天义电器公司所技术员、副所长(副处级)、技术中心副主任、设计所所长(正处级),2002年2月任共青团贵州省委副书记、党组副书记(主持工作),2002年12月任共青团贵州省委书记、党组书记,2006年12月任黔西南州委副书记(正厅级)。
浙江大学2003届工商管理硕士(MBA)。
张彤,1973年8月出生,四川都江堰人,原四川省省长张中伟之子。
四川大学政治经济学专业毕业,研究生学历,博士研究生,1994年7月参加工作,1994年1月入党。
1990年9月起在四川大学哲学系行政管理专业学习,1994年7月在中国农业银行四川省分行直属支行工作,1994年10月起历任共青团成都市委区县部、组织部干事、副主任干事,1997年2月任共青团成都市委团总支书记(享受副处级待遇;
其间:
1995年9月至1997年7月在四川大学经济管理系国民经济专业研修班结业),1997年12月任共青团成都市委组织部副部长(其间:
1998年3月至1998年6月在成都市委党校处级干部轮训班学习),1998年6月挂任新津县县长助理(其间:
1999年6月在四川大学经济管理系国民经济专业获经济学硕士),2000年11月任新津县副县长、共青团成都市委组织部调研员(其间:
2002年3月至2002年7月在成都市委党校中青班学习;
2002年7月至2002年9月在清华大学公共管理高级研修班第八期学习),2002年12月任共青团成都市委书记,2005年2月任邛崃市委副书记、市长(2000年9月至2006年6月在四川大学经济学院政治经济学专业在职攻读博士研究生),2007年5月任共青团四川省委副书记、党组成员,2007年6月主持共青团四川省委工作,2007年11月任共青团四川省委书记。
时光辉,1970年1月生,安徽阜阳人,大学学历,经济学硕士,高级工程师,中共党员,1991年7月参加工作。
1991年7月同济大学毕业后历任上海市市政二公司宝钢分公司施工员、助理工程师、质监科科长、副经理,上海市市政二公司经理助理、副总经理,上海市市政工程建设处(公司)处长、总经理,上海市市政工程管理局计划计划财务处处长兼局专营办公室主任,上海市市政工程管理局副局长,静安区委常委,静安区委常委、副区长。
2008年6月任上海市奉贤区委副书记、代区长。
2008年7月30日当选为奉贤区人民政府区长。
曹刚,1972年11月出生,宁夏盐池人,1996年7月参加工作,1996年6月加入中国共产党,大学学历,硕士研究生在读。
2003年3月当选为共青团宁夏自治区委员会副书记(正处级),2005年8月任共青团宁夏自治区委员会副书记(副厅级),2005年任共青团宁夏回族自治区委副书记、自治区青联主席,2006年12月任共青团宁夏回族自治区委代书记、代党组书记,2007年5月任共青团宁夏回族自治区委书记、党组书记。
丁小强共青团湖北省委书记
男,汉族,江苏东台人,1972年12月出生,中共党员,博士研究生,1995年7月参加工作,现任共青团湖北省委书记、党组书记。
团十五届中央委员会委员。
1991.09-1995.07武汉大学学习;
1995.07-1997.12武汉大学生命科学学院辅导员(1996.06-1997.05借调国家自然科学基金委员会国际合作局工作);
1997.12-1998.04武汉大学团委干部;
1998.04-2001.05武汉大学团委副书记;
2000.01-2000.08借调国家教育部人事司工作);
2001.05-2004.02武汉大学团委书记;
2004.02-2007.11共青团湖北省委副书记、党组成员;
2007.11至今共青团湖北省委书记、党组书记。
练月琴,女,汉族,1971年9月出生,江苏金坛人,中央党校研究生学历。
1993年1月入党,1993年8月参加工作。
1989年9月南京师范大学政教系思想政治教育管理专业学习;
1993年8月金坛市委党校教师;
1994年7月金坛市经济体制改革委员会办公室主任助理(挂职);
1995年4月共青团金坛市委副书记(其间:
1996年9月至1999年7月中央党校研究生院政治学专业研究生);
1997年7月共青团金坛市委书记;
1999年5月共青团常州市委副书记;
2001年7月共青团常州市委书记;
2003年4月共青团江苏省委副书记;
2006年8月徐州市委常委、组织部长;
2008.04共青团江苏省委书记、党组书记。
王志杰,1972年1月生,河北蠡县人,1999年7月参加工作,1991年9月加入中国共产党。
研究生学历,
工学博士,副教授。
1989年9月在重庆大学汽车工程系汽车专业学习。
1993年9月在重庆大学机械工程一系机械制造及自动化专业研究生学习。
1996年9月在重庆大学机械工程学院机械制造及自动化专业博士研究生学习(其间:
1996年12月任重庆大学研究生会主席,1997年6月任重庆大学团委副书记,1997年10月任重庆大务委员,1998年12月任全国学联副主席、重庆市学联主席)。
1999年7月任重庆大学校务委员、团委书记、经济与工商管理学院教师。
2000年1月任重庆大学校务委员、团委书记、共青团重庆市委常委(其间:
2001年12月评为重庆大学管理科学与工程专业副教授、硕士研究生导师、MBA导师,1999.11-2001.11在重庆大学工商管理博士后流动站作博士后研究工作,获管理学博士后证书)。
2002年12月任共青团重庆市委副书记、党组成员。
2005年5月任共青团重庆市委副书记、党组成员,重庆市青联副主席。
2007年12月任共青团重庆市委书记、党组书记、市青联副主席。
2008年6月任团中央常委,共青团重庆市委书记、党组书记、市青联主席。
陈昌旭,男,汉族,1970年1月生,贵州遵义人,1990年10月加入中国共产党,1988年12月参加工作,中央党校在职研究生学历。
1988.12-1991.4贵州省绥阳县宽阔区岩坪乡政府秘书、乡团委书记;
1991.4-1992.7贵州省绥阳县宽阔区岩坪乡政府副乡长;
1992.7-1993.2贵州省绥阳县宽阔镇政府筹备组副组长;
1993.2-1995.11贵州省绥阳县宽阔镇政府副镇长(其间:
1995.3-1995.6在遵义地委党校中青班学习);
199
5.11-1997.8共青团绥阳县委书记(其间:
1994.9-1997.7在省委党校函授大专班经济管理专业学习);
1997.8-1998.4绥阳县旺草镇党委副书记、镇长;
1998.4-2000.10共青团遵义市委副书记;
2000.10-2001.11共青团遵义市委书记(其间:
1998.9-2001.7在中央党校函授本科班经济管理专业学习);
2001.11-2002.10中共正安县委副书记、县长;
2002.10-2007.2共青团贵州省委副书记、党组成员(其间:
2003.1-2006.1中央党校在职研究生班政治学专业学习;
2005.9-2005.11贵州省委党校地厅班学习);
2007.2共青团贵州省委书记、党组书记。
王晓栋,男,汉族,1971年6月生,河北省邢台市人,1992年毕业于西南交通大学航地系,1995年于西南交通大学获工学硕士学位,1999年于中国科学院获理学博士学位,1999年到2002年在清华大学建筑学院作博士后研究。
2002-2003.4河北省科学技术厅厅长助理;
2003.4-2004.9共青团河北省委副书记、党组副书记;
2004.9-2007.4共青团河北省委副书记、党组副书记、省青联主席;
2007.4共青团河北省委书记、党组书记、省青联名誉主席。
李晖,女,1970年6月生,湖南桃江人,1987年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,(哪年上的)湖南大学管理科学与工程专业毕业,在职研究生学历,管理学博士。
1987年7月至1989年8月任湖南工具厂子弟学校教师,团支部书记。
1989年8月任九三学社益阳市委干部,办公室主任。
199