北洋政府授衔将军.docx
《北洋政府授衔将军.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北洋政府授衔将军.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
北洋政府授衔将军
北洋政府授衔将军
北洋政府时期,袁世凯为有效解决全国军事将领的外放内调,专设了将军府。
将军府将军为特设的荣誉称号,由大总统在陆海军将领中特任。
按规制,最初分上将军、将军(冠字)两等,1919年底起又增设无冠字将军。
1914年至1928年间被授予将军称号的共500余人(其中1925年至1926年6月间停授)。
通过冠字办法,赋予将军以名号。
可分为两种类型:
拥有兵权者冠以“武”字,冠以“武”字的上将军6人,一般派往各省督理军务的将军称“某武将军”。
对无兵权和地盘者,则冠以“威”字,将军府内的将军称“某威将军”。
东北地区的将军冠以“镇安”两字。
不一而足。
下文为当时授予将军的人员名单,可供大家对照查阅,遗漏和不确之处,请谅。
1914年
段琪瑞:
1914.6.30建威上将军兼管理将军府事务(陆军总长)
张勋:
1914.6.30定武上将军(长江巡阅使);1916.4.10定安上将军(同上)
张锡銮:
1914.6.30镇安上将军(督理奉天军务);1915.8.22彰武上将军(督理湖北军务);1915.12.22振威上将军(参政院参政)
冯国璋:
1914.6.30宣武上将军(督理江苏军务)
段芝贵:
1914.6.30彰武上将军(督理湖北军务);1915.8.22镇安上将军(督理奉天军务);1917.8.11辅威上将军
龙济光:
1914.6.30振武上将军(督理广东军务)
姜桂题:
1914.6.30昭武上将军(督理热河军务);1922昭武上将军兼管将军府事务,(陆军检阅使)
孟恩远:
1914.6.30镇安左将军(督理吉林军务);1917.10.8诚威将军(卸任吉林督军);1919.7.6惠威将军(卸任吉林督军)
朱庆澜:
1914.6.30镇安右将军(督理黑龙江军务);1916.6.22卓威将军(卸任督理黑龙江军务)
靳云鹏:
1914.6.30泰武将军(督理山东军务);1916.6.22果威将军(卸任督理山东军务)
阎锡山:
1914.6.30同武将军(督理山西军务);1923.11.14同武上将军(山西督军)
朱瑞:
1914.6.30兴武将军(督理浙江军务)
李纯:
1914.6.30昌武将军(督理江西军务);1920.10.10英威上将军(督理江苏军务)
倪嗣冲:
1914.6.30安武将军(督理安徽军务)
汤芗铭:
1914.6.30靖武将军(督理湖南军务);1917.1.19信威将军
陆建章:
1914.6.30威武将军(督理陕西军务);1917.8.11炳威将军(总统府高等顾问)
胡景伊:
1914.6.30成武将军(督理四川军务);1915.8.23毅威将军(卸任督理四川军务)
陆荣廷:
1914.6.30宁武将军(督理广西军务);1915.3.23耀武上将军(同上);1917.11.8宁威将军(卸任两广巡阅使)
唐继尧:
1914.6.30开武将军(督理云南军务)
蔡锷:
1914.6.30昭威将军(经界局督办);1916.6.24益武将军(督理四川军务)
蒋尊簋:
1914.6.30宣威将军(参政院参政)
张凤翽:
1914.6.30扬威将军(前陕西都督)
朱家宝:
1914.6.30加将军衔(直隶巡按使兼督理军务)
田文烈:
1914.6.30加将军衔(河南巡按使兼督理军务)
张广建:
1914.6.30加将军衔(甘肃巡按使兼督理军务);1920.12.31焕威将军(卸任甘肃督军)
杨增新:
1914.6.30加将军衔(新疆巡按使兼督理军务);1923.11.14阗武将军(新疆督军)
丁槐:
1914.7.4奋威将军(卸任荆州镇守使)
赵倜:
1914.8.29宏威将军;1914.9.20德武将军(河南督军)
那彦图:
1914.9.9绥威将军(参政院参政)
蒋雁行:
1914.9.10靖威将军(卸任江北护军使)
孙武:
1914.10.20义威将军(前湖北军政府军务部长)
1915年
陈宧:
1915.6.23毅威将军(兼行督理四川军务);1915.8.25成武将军(督理四川军务);1917.1.19毅威将军(卸任湖南督军)
郑汝成:
1915.10.3彰威将军(上海镇守使)
杨善德:
1915.10.3克威将军(松江镇守使兼陆军第4师师长)
王占元:
1915.10.3壮威将军(陆军第2师师长);1916.1.8襄武上将军(督理湖北军务)
曹锟:
1915.10.3虎威将军(陆军第3师师长,长江上游总司令)
雷震春:
1915.10.4镇威将军(北京军政执法处处长)
张子贞:
1915.12.29加将军衔(暂代督理云南军务)
1916年
龙觐光:
1916.2.8临武将军(督理云南军务)
李厚基:
1916.3.21建武将军(督理福建军务);1923.11.24全威将军
张作霖:
1916.4.17盛武将军(署,4.22任,督理奉天军务);1920.10.10镇威上将军(东三省巡阅使)
蓝天蔚:
1916.5.4达威将军(前关东都督)
蒋作宾:
1916.5.4翊威将军(卸任陆军部次长)
周骏:
1916.5.24崇武将军(督理四川军务);1917.1.19翔威将军
张怀芝:
1916.5.30济武将军(督理山东军务);1923.10.15丰威上将军(参谋总长
陈树藩:
1916.6.10汉武将军(督理陕西军务);1921.5.25祥威将军(卸任陕西督军)
毕桂芳:
1916.5.3镇安右将军(署,6.23任,督理黑龙江军务)
1917年
李烈钧:
1917.1.19桓威将军(前江西督都)
胡汉民:
1917.1.19智威将军(前广东都督)
柏文蔚:
1917.1.19烈威将军(前安徽都督)
李鼎新:
1917.1.19曜威将军(前海军总司令);1926.6.22曜威上将军(前海军总长)
吕公望:
1917.1.19怀威将军(卸任浙江督军)
陈炯明:
1917.1.19定威将军(粤军总司令)
帕勒塔:
1917.3.12襄威将军(前阿尔泰办事长官)
罗佩金:
1917.4.20超威将军(卸任四川督军)
刘存厚:
1917.4.25崇威将军(四川第2师师长)
张绍曾:
1917.8.9树威将军(陆军训练总监);1924.1.12树威上将军(卸任陆军总长)
江朝宗:
1917.8.11迪威将军(卸任步军统领)
周道刚:
1917.12.18保威将军(卸任四川督军)
1918年
何宗莲:
1918.2.2弼威将军(前察哈尔都统)
屈映光:
1918.10.9赞威将军(前浙江巡按使兼署督理军务)
曲同丰:
1917.10.22将军府将军(前保定陆军军官学校校长)
徐占凤:
1918.5.1加将军衔;1919.11.23将军(卸任第8混成旅旅长)
吴佩孚:
1918孚威将军(陆军第3师师长);1923.1.6孚威上将军(两湖巡阅使)
王怀庆:
1918.9.23庆威将军(冀南镇守使);1923.11.14靖武上将军(热察绥巡阅使兼热河都统)
王廷桢:
1918.10.16桢威将军(长江巡阅副使兼陆军第16师师长)
1919年
张士钰:
1919.1.11博威将军(卸任陆军部次长)
陆锦:
1919.1.11加将军衔(参谋部次长);1920敏威将军(陆军总长兼署陆军第9师师长)
苏珠克图巴图尔:
1919遐威将军
载涛:
1919.8.11巩威将军
李长泰:
1919.5.21泰威将军(卸任步军统领)
傅良佐:
1919.8.10冠威将军(边防督办公署参谋长)
殷鸿寿:
1919.10.10广威将军(京师警察总监)
李鸿祥:
1919.10.10懋威将军
潘矩楹:
1919.11.18将军(川粤湘赣四省经略使署参谋长);1922.10.19矩威将军(航空署署长)
陈毅:
1919.12.1豫威将军(库乌科唐镇抚使)
黄培松:
1919.12.11将军;1922.9.4培威将军
张树元:
1919.12.25谦威将军(卸任山东督军)
1920年
钟体道:
1920.1.18将军(卸任陆军第22师师长)
裴其勋:
1920.1.18将军(卸任吉长镇守使兼)
师景云:
1920.2.17将军(前宣武将军署参谋长);1922.7.22章威将军
朱泮藻:
1920.5.15将军(卸任烟台镇守使);1922.10.21抚威将军>
陈复初:
1920.6.5将军(前陆军第17师师长)
徐树铮:
1920.7.4远威将军(卸任西北筹边使)
唐在礼:
1920.8.15裕威将军(卸任参谋次长)
商德全:
1920.9.4将军(卸任直隶第5混成旅旅长)
李进才:
1920.9.18将军(卸任陆军第13师师长)
袁乃宽:
1920.10.10秉威将军
罗开榜:
1920.11.12慎威将军(卸任陆军部次长)
李书城:
1920.12.8将军(总统府顾问)
1921年
马龙标:
1921.6.1恒威将军
鲍贵卿:
1921.3.20霆威将军(卸任吉林督军)
李馨:
1921.6.26将军
蓝建枢:
1921.7.22澄威将军(卸任海军总司令)
丹巴达尔齐:
1921.8.7拱威将军
黄恩锡:
1920.12.8将军
李廷玉:
1921.1.4将军
成慎:
1921.1.14将军(卸任河南暂1师师长)
王金镜:
1921.1.22将军(前陆军第2师师长)
龙裕光:
1921.2.2将军(琼崖镇守使)
陆裕光:
1921.2.3将军(前广西第1师师长)
刘之洁:
1921.2.15将军(前江北护军使);1924.4.23鼎威将军
刘志陆:
1921.3.18将军(前潮梅镇守使);1927.10.6远威将军
王懋赏:
1921.4.28将军(卸任陆军第18师师长)
达赉:
1921.4.28将军
王汝勤:
1921.11.7勤威将军(中央陆军第八师师长)
赵玉琦:
1921.11.7贞威将军(直鲁豫巡阅使公署参谋长)
王承斌:
1921.11.7彦威将军(中央陆军第二十三师师长);1923.11.14匡武上将军(直鲁豫巡阅副使兼直隶督军)
张宗昌:
1921.11.7将军府将军(前暂编陆军第一师师长);1926.8.19义威上将军(直鲁联军总司令、山东督办)
张永成:
1921.11.12将军1924.3.22绩威将军(前陆军第11师师长)
蔡成勋:
1921.12.28济威将军(江西督理兼陆军第1师师长)
李廷玉:
1921将军(江西督军署总参议)
欧阳武:
1921将军(总统府顾问);1923.1.20笃威将军
1922年
塔旺布里甲拉:
1922.1.16翼威将军(参政院参政,旋为蒙藏院总裁)
何恩溥:
1922.1.16将军
王士珍:
1922.1.20德威上将军(管理将军府事务)
林绍斐:
1922.1.30将军1924.7.11文威将军
莫荣新:
1922.2.25胜威将军(前广东督军)
贡桑诺尔布:
1922.4.5畅威将军(卸任蒙藏院总裁,正白旗满洲都统)
范国璋:
1922.4.13将军(前陆军第20师师长)
李玉麟:
1922.4.13将军(安徽督军公署参谋长);1923.7.12戢威将军(安徽军务帮办)
殷恭先:
1922.4.19峻威将军(皖北镇守使)
祺诚武:
1922.4.25将军1924.2.9亨威将军
萨镇冰:
1922.5.25肃威将军(会办福建军务,前海军总长)
胡龙骧:
1922.5.29将军
张景惠:
1922.5.29安威将军(卸任察哈尔都统兼奉天暂1师师长)
蒋拯:
1922.6.15咸威将军(卸任海军总司令)
杜锡珪:
1922.6.24治威将军(海军总司令);1923.10.9瀛威将军(同前)
达寿:
1922.6.24将军(卸任蒙藏副总裁)
孙道仁:
1922.7.1永威将军(总统府顾问,前福建都督)
萧耀南:
1922.7.4炳武将军(湖北督军兼陆军25师师长);1923.11.14炳武上将军(两湖巡阅使兼湖北督军)
齐燮元:
1922.7.4宁武将军(江苏督军兼陆军第6师师长);1923.11.14宁武上将军(苏皖赣巡阅使兼江苏督军)
冯玉祥:
1922.7.4扬武将军(河南督军);1923.11.14扬武上将军(陆军检阅使)
熊炳琦:
1922.7.4昌威将军
哈汉章:
1922.7.4廉威将军(前总统府侍卫武官长)
李济臣:
1922.7.6和威将军(直鲁豫巡阅使署参谋长)
刘梦庚:
1922.7.13辑威将军
刘镇华:
1922.7.19阜威将军(陕西督军)
孙传芳:
1922.7.19恪威将军(长江上游总司令兼陆军第2师师长);1926.10.9恪威上将军(五省联军总司令、江苏督办)
吴金彪:
1922.7.19度威将军(赣北镇守使)
张福来:
1922.7.19景威将军(陆军第24师师长)
李钟岳:
1922.7.20将军
罗虔:
1922.7.22将军
李嘉品:
1922.7.26将军
李品嘉:
1922.7.26将军
陆洪涛:
1922.7.29肃武将军(甘肃督军)
马福祥:
1922.7.29祥武将军(绥远都统)
林葆怿:
1922.7.29葆威将军(前广东军政府海军部长、海军司令)
崔承炽:
1922.8.27将军
吴新田:
1922.8.28藩威将军(陆军第7师师长)
万德尊:
1922.8.29将军
谭浩明:
1922.8.30浩威将军(前广西督军)
沈鸿英:
1922.8.30协威将军(桂军总司令)
黄郛:
1922.8.30著威将军(前华盛顿会议中国代表团顾问)
曹瑛:
1922.9.4平威将军(陆军第26师师长)
张锡元:
1922.9.4锡威将军(察哈尔都统)
彭寿莘:
1922.9.4幹威将军(陆军第15师师长)
张联棻:
1922.9.4策威将军(前总统府军事处副处长)
殷贵:
1922.9.4承威将军(朝阳镇守使)
米振标:
1922.9.4骏威将军(热河军务帮办兼毅军总司令)
谭庆林:
1922.9.6迈威将军(口北镇守使)
张殿如:
1922.9.6保威将军(赤林镇守使)
何锡蕃:
1922.9.12将军
张佐民:
1922.9.12将军1924.9.10展威将军
马毓宝:
1922.9.14宝威将军
张文生:
1922.10.7定威将军(卸任安徽督军)
聂宪藩:
1922.10.11宪威将军(步军统领)
李准:
1922.10.11直威将军
金永炎:
1922.10.11炎威将军
杨以德:
1922.10.11将军
崔振魁:
1922.10.11将军1924.9.2越威将军
唐仲寅:
1922.10.11将军
褚恩荣:
1922.10.12将军(前第2混成旅旅长);1923.11.27荣威将军
范书田:
1922.10.12将军
聂汝康:
1922.10.12将军
乔建才:
1922.10.12将军(察西镇守使)
马廉溥:
1922.10.12将军
于右任:
1922.10.14任威将军(前陕西督军)
李根源:
1922.10.19云威将军(航空督办)
李际春:
1922.10.25际威将军
三多:
1922.10.26将军1924.2.9循威将军
袁家骥:
1922.10.30将军
陈遐龄:
1922.11.2康威将军
金绍曾:
1922.11.9绍威将军
林俊廷:
1922.11.9俊威将军(广西自治军总司令)
田友望:
1922.11.14将军(前察哈尔暂1混成旅长)1924.2.29将军1924.3.28渊威将军
张联陞:
1922.12.27将军(襄郧镇守使兼第17混成旅旅长);1923.12.15荩威将军(同前)
蒋方震:
1922.12.27将军
陈德修:
1922.12.30将军(新安武军统领)
林虎:
1922将军(粤军总指挥);1924.9.21寰威将军(广东督办)
马济:
1922将军(前广西第1军总司令);1924.10.1拯威将军(两湖警备总司令部参谋长)
1924年
张允明:
1924.1.10瑞威将军(湖北第5混成旅长)
李炳荣:
1924.1.10将军
李传业:
1924.1.10将军(安徽第2混成旅长兼皖北镇守使)
王普:
1924.1.10将军(安徽第3混成旅长兼皖南镇守使);1924.9.26通威将军(同前)
史俊玉:
1924.1.10将军(安徽第5混成旅长)
田锦章:
1924.1.12成威将军(安徽补充旅旅长)
张德恂:
1924.1.12将军
陈宝龙:
1924.1.12将军1927.2.1宝威将军
吴桐仁:
1924.1.19质威将军
彭汉章:
1924.1.21志威将军(贵州第2师师长)
王天培:
1924.1.21朗威将军(贵州第1师师长)
王为蔚:
1924.1.23将军(第24师47旅旅长);1926.8.21蔚威将军(第24师师长)
马志敏:
1924.1.23将军(南阳镇守使)
丁香玲:
1924.1.23将军(豫西镇守使)
张席珍:
1924.1.23将军(陆军第3师6旅旅长)
黄振魁:
1924.1.27将军(江苏第2混成旅长)
李殿臣:
1924.1.23将军(江苏第3混成旅长)
吴恒瓒:
1924.1.27将军(江苏第4混成旅长)
王桂林:
1924.1.23将军(宁台镇守使)
赵会鹏:
1924.1.23将军(前清张勋江防军统领)
卢凤书:
1924.1.27将军
唐式遵:
1924.1.28重威将军(陆军第32师师长)
耿锡龄:
1924.1.31将军
张钫:
1924.2.8略威将军(前陕西第2师长、陕南镇守使)
马福兴:
1924.2.9舒威将军(喀什噶尔提督)
崇文:
1924.2.9将军
李竟容:
1924.2.11允威将军
陆承武:
1924.2.11将军(陆建章子)
陈兆锵:
1924.2.13将军
石绍明:
1924.2.14显威将军
杨春芳:
1924.2.14启威将军(四川第4师师长)
潘文华:
1924.2.14植威将军(陆军第33师师长)
孙积孚:
1924.2.14将军(陆军第20师40旅旅长)
郭汝栋:
1924.2.14将军(四川第1混成旅旅长)
李树勋:
1924.2.14将军(四川第2师师长);1924.5.1锦威将军(同前)
白驹:
1924.2.14将军(四川第3混成旅长)
何金鳌:
1924.2.14将军(四川第2混成旅长)
王都庆:
1924.2.14将军(第21混成旅长);1924.8.25亮威将军(同前)
陈德麟:
1924.2.14将军1924.9.10敬威将军
寇英杰:
1924.2.14将军(湖北第2混成旅长);1924.7.15涵威将军(同前)
陈嘉谟:
1924.2.16将军(第25师50旅旅长);1924.6.7仪威将军(第25师师长)
宋大霈:
1924.2.16将军(湖北第3混成旅长);1924.6.23佑威将军(同前)
孙宝琦:
1924.2.16将军
刘宗仪:
1924.2.16将军
曹士奎:
1924.2.16将军
邓本殷:
1924.2.16将军(琼崖镇守使);1924.8.8节威将军(琼崖护军使)
黄志恒:
1924.2.29将军
刘朝臣:
1924.2.29将军
宋振纲:
1924.2.29将军
张纪:
1924.2.29将军
赵继贤:
1924.3.6开威将军
蒋廷梓:
1924.3.7将军
梅馨:
1924.3.7将军(前长宝镇守使)
迟云鹏:
1924.3.7将军1927.1.12鹏威将军
常德盛:
1924.3.10典威将军(河南第1师师长)
孔繁锦:
1924.3.15铭威将军(陇南镇守使)
申振林:
1924.3.18将军
袁得亮:
1924.3.18将军
刘春藩:
1924.3.20将军
张国溶:
1924.3.20猷威将军(前第26师代师长)
王坦:
1924.3.20祺威将军
陈鼎勋:
1924.3.20将军(四川第3师师长)
李家钰:
1924.3.20将军(四川第1师师长)
黄隐:
1924.3.20将军(前四川第3师参谋长)
罗廼琼:
1924.3.20将军(陆军第21师42旅旅长)
段荣琮:
1924.3.20将军(陆军第31师61旅旅长)
彭光烈:
1924.3.20将军(前四川昭广镇守使)
朱宗悫:
1924.3.20将军(陆军第31师62旅旅长)
张邦本:
1924.3.20将军(前四川第1师1旅旅长)
孙震:
1924.3.20将军(第27混成旅长)
魏楷:
1924.3.20将军
王鸿恩:
1924.3.20将军(第22混成旅长);1924.8.9秩威将军(同前)
张兆钾:
1924.3.20厚威将军(陇东镇守使)
张耀福:
1924.3.20将军
杜持:
1924.3.20将军1924将军(前陆军第14师师长)
温树德:
1924.3.29将军(渤海舰队司令)
李景曦:
1924.3.29厚威将军
张金标:
1924.4.9将军
刘麒:
1924.4.12将军
穆文善:
1924.4.12翰威将军
憨玉琨:
1924.4.12肇威将军(陆军第35师师长)
李雨山:
1924.4.17霈威将军
孙文治:
1924.4.17将军
刘景元:
1924.4.17将军
李允昌:
1924.4.17将军
李和:
1924.4.17将军
刘启垣:
1924.4.17将军
李士锐:
1924.4.17将军
钱秉鉴:
1924.4.17将军
姚鸿法:
1924.4.17将军(前清山西督练公所总参议)
姚宝来:
1924.4.17将军(前清禁卫军第2协统领)
牛向辰:
1924.4.17将军
吴春康:
1924.4.17将军
杨绍宾:
1924.4.17将军
叶长盛:
1924.4.17将军(前登州镇总兵)
张青林:
1924.4.17将军
舒和钧:
1924.4.25将军
顾琢塘:
1924.5.1将军(陆军第7师13旅旅长)
刘承恩:
1924.5.13承威将军
王秉钧:
1924.5.13将军
张建功:
1924.5.23固威将军(山东第4混成旅长)
王陵基:
1924.5.31尚威将军(陆军第28旅旅长)
胡念先:
1924.6.7将军(卸任?
第2混成旅长)
李生春:
1924.6.10纯威将军(第12师23旅长兼福宁镇守使)
卢香亭:
1924.6.10斌威将军(陆军第2师3旅旅长)
葛祖伦:
1924.6.16将军
于学忠:
1924.6.23将军(第18混成旅长);1927.12.17捷威将军
张治公:
1924.7.8介威将军(陕西第2师师长)
吴永熙:
1924.7.8将军
尹昌衡:
1924.7.11盛威将军(前川边经略使)
陈光远:
1924.7.11鉴威将军(前江西督军)
裴建准:
1924.7.11将军(河州镇守使);1924.10.7揄威将军(同前)
沈广聚:
1924.7.21广威将军
高世读:
1924.7.25将军(安徽第4混成旅长)
杨绍寅:
1924.7.31光威将军
刘眷藩:
1924.8.9寅威将军(四川第10师师长)
陈洪范:
1924.8.9谅威将军(四川第8师师长兼嘉叙镇守使)
刘文辉:
1924.8.9洁威将军(四川第9师师长)
刘弼良:
1924.8.9将军
陈能芳:
1924.8.9将军(四川夔开镇守使)
杨文恺:
1924.9.2将军
赖心辉:
1924.9.10正威将军(四川第1师师长)
胡忠亮:
1924.9.10蔚威将军
钱秉钧:
1924.9.10同威将军
赵月修:
1924.9.10朴威将军
孙建业:
1924.9.11将军(湖北第1混成旅长)
田维勤:
1924.9.11将军(第26混成旅长);1926.8.21勤威将军(讨贼联军师长)
杜节义:
1924.9.11将军
李治云:
1924.9.11将军
宋仲良:
1924.9.11将军
林起鹏:
1924.9.11将军
张之杰:
1924.9.11将军(前赣东镇守使)
马汝淞:
1924.9.11将军
李成林:
1924.9.11将军
宋芝田:
1924.9.11将军
葛豪:
1924.9.11将军
钱秉钰:
1924.9.