西安市领导干部.docx
《西安市领导干部.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西安市领导干部.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
西安市领导干部
市长:
陈宝根
简介:
男,汉族,1953年7月生,甘肃省临夏县人。
研究生文化程度。
1970年1月参加工作,1974年6月加入中国共产党。
2006年7月21日经西安市人民代表大会常委会选举为西安市代市长。
2007年2月11日经西安市第十四届人民代表大会第一次会议选举为西安市市长。
职责:
领导市政府全面工作。
分管市财政局、审计局。
副市长:
岳华峰
简介:
男,汉族,1961年11月生,山东省荣成人。
大学工学、法学学士。
1983年7月参加工作,1982年10月加入中国共产党。
2011年2月18日经西安市十四届人大常委会举行第二十八次会议,任命为西安市副市长。
职责:
负责市政府常务工作和发展改革、城市规划建设、国有资产监管、机构编制、外事等方面的工作。
分管市政府办公厅、市发展和改革委员会(西部开发办公室)、市国有资产监督管理委员会、市机构编制委员会办公室、市规划局、市城乡建设委员会、市外事侨务办公室、市法制办公室、市机关事务管理局、市政府新闻办公室、市仲裁委员会、市政府驻外办事处、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安水务(集团)有限责任公司、西安高新技术产业开发区管委会、西安经济技术开发区管委会、西安沣渭新区管委会、西安阎良国家航空高技术产业基地管委会、西安国家民用航天产业基地管委会。
联系市台湾事务办、归国华侨联合会。
副市长:
李秋实
简介:
女,汉族,1952年10月生,辽宁海城人。
大学文化程度。
1968年12月参加工作,1973年6月加入中国共产党。
2007年2月11日经西安市第十四届人民代表大会第一次会议选举为西安市副市长。
职责:
负责行政监察、教育、科技、卫生、人口计生、体育、食品药品监管、统计等方面的工作。
分管市监察局、市教育局、市科学技术局(知识产权局)、市卫生局、市人口和计划生育委员会、市食品药品监督管理局、市体育局、市统计局、市妇女儿童工作委员会、市政府政务服务中心。
联系市档案局、市妇女联合会、市科学技术协会、市红十字会、国家统计局西安调查队。
副市长:
朱智生
简介:
男,汉族,1956年5月生,陕西省白水县人。
研究生文化程度。
1979年12月参加工作,1977年6月加入中国共产党。
2007年2月11日经西安市第十四届人民代表大会第一次会议选举为西安市副市长。
职责:
负责公安、司法、民政、民族宗教、安全生产、信访、维稳、重大公共突发事件处置和国土资源、交通运输等方面的工作。
分管市公安局、市国家安全局、市民族事务委员会(宗教事务局)、市民政局、市司法局、市国土资源局、市交通运输局、市安全生产监督管理局、市人民防空办公室、市信访局、市应急办、市残联。
联系市法院、市检察院、西安警备区、预备役师、驻市部队、武警部队。
副市长:
金学锋
简介:
男,汉族,1962年4月生,湖北罗田人。
毕业于武汉大学,法学硕士学位。
1987年7月参加工作,1986年5月加入中国共产党。
2010年11月22日,西安市第十四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议任命为西安市人民政府副市长。
职责:
负责人力资源和社会保障、工业经济、非公经济发展等方面的工作。
分管市人力资源和社会保障局、市工业和信息化委员会(中小企业促进局)、市政府研究室(发展研究中心)、市工业合作联社、西安工业资产经营有限公司、市机电化工(轻纺建材)国有资产管理公司。
联系市总工会、市工商联、中省驻市工业单位。
副市长:
韩松
简介:
男,1965年6月生,汉族,山东临沂人。
大学文化程度。
于1989年8月参加工作,1986年1月入党。
2006年3月23日经西安市人大常委会第二十七次会议决定任命为西安市副市长。
职责:
负责商务、物流产业、市场监管等方面的工作。
分管市商务局、市粮食局、市物价局、市工商行政管理局、市质量技术监督局、市供销合作联社、市物资总公司、西安国际港务区管委会。
联系团市委、市烟草专卖局、航空部门、西安海关、陕西出入境检验检疫局。
副市长:
段先念
简介:
1958年11月生,陕西省周至县人。
工商管理硕士文化程度。
1982年8月参加工作,1987年3月加入九三学社,1997年12月加入中国共产党。
2008年4月15日,西安市第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议任命为西安市人民政府副市长。
职责:
负责文化、广播电视、新闻出版、旅游、文物等方面的工作。
分管市旅游局、市文化广电新闻出版局(版权局)、市文物局、市政府参事室、市地方志办公室、西安曲江新区管委会、西安旅游集团有限公司。
联系市文学艺术界联合会、市社会科学联合会、市文史研究馆、市社会科学院。
副市长:
钱引安
简介:
汉族1964年11月生,陕西西安人。
在职研究生,西北大学经管学院经济学硕士。
1983年8月参加工作,1987年3月入党。
2009年12月30日,西安市第十四届人大常委会第19次会议任命为西安市政府副市长。
职责:
负责环保、市政、住房保障和房屋管理、市容园林、综合执法、旧城改造等方面的工作。
分管市市政公用局、市环境保护局、市住房保障和房屋管理局、市市容园林局、市城市管理综合行政执法局(城市管理综合行政执法总队)、市城中村改造办公室(棚户区改造办公室)、西安住房公积金管理中心、市爱国卫生运动委员会办公室(四城联创办公室)。
副市长:
黄海清
简介:
1964年11月出生,江西丰城人。
博士研究生,经济学博士文化程度。
1982年7月参加工作,1990年1月加入中国共产党。
2008年12月起在西安市人民政府任市长助理。
2010年3月30日,西安市第十四届人大常委会第二十一次会议任命为西安市政府副市长。
职责:
负责金融、政府债务、会展和招商方面的工作。
分管市政府金融工作办公室、市会展业发展办公室(欧亚经济论坛执委会办公室)、市招商局、西安浐灞生态区管委会、市地方税务局、西安银行、西安投资控股有限公司、中国国际贸易促进会西安分会、西安国际经济技术贸易公司。
联系市国家税务局、中国银行业监督管理委员会陕西监管局、中国证券监督管理委员会陕西监管局、中国保险监督管理委员会陕西监管局、中国人民银行西安分行营业管理部及各银行、保险、证券、信托、担保等金融机构。
副市长:
张宁
简介:
男,汉族,1958年10月生,陕西合阳县人。
中央党校研究生文化程度。
1975年1月参加工作,1982年2月加入中国共产党。
2011年2月18日经西安市十四届人大常委会举行第二十八次会议,任命为西安市副市长。
职责:
负责统筹城乡发展、水务、农业、林业等方面的工作。
分管市统筹城乡工作发展委员会、市水务局、市农业委员会、市林业局、市地震局、市气象局。
市政府咨询员:
乔征
简介:
1954年7月生,陕西省神木县人。
研究生文化程度。
1971年8月参加工作,1982年1月加入中国共产党。
职责:
负责城市轨道交通项目建设管理等方面的工作。
分管市地铁建设指挥部办公室(市地下铁道有限责任公司)。
市政府咨询员:
杨广信
简介:
1950年9月生,陕西省长安县人。
大学文化程度。
1975年10月参加工作,1971年4月加入中国共产党。
职责:
负责铁路、电力、建工等方面的工作。
分管西安建工(集团)有限责任公司。
联系铁路部门、电力部门。
市政府咨询员:
黄省身
简介:
汉族,1951年2月生,河南省济源市人。
工商管理硕士MBA,高级经济师。
1968年12月参加工作,1974年12月加入中国共产党
职责:
协助常务副市长联系西安高新技术产业开发区管委会、西安经济技术开发区管委会、西安沣渭新区管委会、西安阎良国家航空高技术产业基地管委会、西安国家民用航天产业基地管委会。
联系驻市各通信公司、市邮政局。
市长助理:
乔高社
简介:
1956年1月生,陕西省西安市人。
工学硕士文化程度。
1982年1月参加工作,1976年9月加入中国共产党。
职责:
市长助理乔高社协助市长抓重